Auskünfte zu Martin Frölich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Frölich
Publikationsnummer: 4817378, Handelsregister-Amt Zug, (170)
M. Frölich Consulting GmbH, bisher in Wiedlisbach, CH-053.4.017.931-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2006, S. 3, Publ. 3530240).
Gründungsstatuten:
24.08.2006.
Statutenänderung:
01.12.2008.
Firma neu:
REBEM Consulting GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesplatz 12, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im administrativen und kaufmännischen Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frölich, Martin, von Fischingen, in Wiedlisbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Frölich-Carreau, Hélène, von Fischingen, in Wiedlisbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, René, von Altbüron, in Valbella , Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brügger, Emerita, von Altbüron, in Ipsach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4012360, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ARAN AG, in Muttenz, CH-280.3.000.744-0, Handel, Service, Reparaturen, Recycling und Unterhalt von Armaturen und technischen Anlagen auf eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 5, Publ. 3910062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frölich, Martin, von Fischingen, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surbeck, Christian, von Bolligen und Hallau, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3530240, Handelsregister-Amt Bern, (36)
M. Frölich Consulting GmbH, in Wiedlisbach, CH-053.4.017.931-7, Eiche 16, 4537 Wiedlisbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2006.
Zweck:
Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Bereich des Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen aller Art im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Frölich, Martin, von Fischingen, in Wiedlisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Frölich-Carreau, Hélène, von Fischingen und französische Staatsangehörige, in Wiedlisbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.