Auskünfte zu Michael Friedli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Friedli
Publikationsnummer: 3546827, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Red + White Swiss AG, in Feusisberg, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959607).
Firma neu:
Red + White Swiss AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1856367, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Trendsport AG, bisher in St. Margrethen, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.1993, S. 1725).
Gründungsstatuten:
09.02.1993.
Statutenänderung:
21.11.2014.
Firma neu:
Red + White Swiss AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Wollerauerstrasse 56, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Personen in Fragen der persönlichen und materiellen Sicherheit wie auch die Ausführung von Aufträgen des Personenschutzes und des Schutzes von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künstl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hörbranz (Oesterreich), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stecher, in Horn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfefferkorn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.