Auskünfte zu Heinz Fischer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Fischer
Publikationsnummer: 2627109, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bandos AG, in Adliswil, CHE-105.891.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, Publ. 6840952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Kreuzlingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweig, John Max, von Lengnau AG, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7167930, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HJW KOMMUNIKATION AG, in Dürnten, CH-020.3.000.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 24, Publ. 5565586).
Statutenänderung:
19.04.2013.
Firma neu:
HJW Kommunikation AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HJW Communication AG in liquidation).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kommunikationsagentur, insbesondere Beratung, Planung, Entwicklung, Artwork, Realisation, Produktion für Corporate Identity, Corporate Design und Corporate Communication. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 11.04.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Firma 'HJW Kommunikation, H. James Wägli' in Küsnacht geführte Geschäft gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1990 mit Aktiven von CHF 515'198.17 und Passiven von CHF 72'011.30 zum Preise von CHF 443'186.87, wovon 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2012 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 17.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wägli, Harry James, von Belp, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Annarose Fischer Buchhaltung/Treuhand, in Zumikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Heinz, von Kreuzlingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6499322, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Flashpoint Clothing Company AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262482).
Gründungsstatuten:
20.05.1994.
Statutenänderung:
23.12.2011.
Firma neu:
ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 9, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Finanzierung von Fahrzeugen sowie damit im Zusammenhang stehender Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Kreuzlingen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Raymond, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, John, von Lengnau AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nogatsch, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Oliver, von Lotzwil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.