Auskünfte zu Stephan Fink
Einträge zum Namen Stephan Fink
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Fink
Publikationsnummer: 4154333, Handelsregister-Amt Bern, (36)
INoTHINGS GmbH, in Biel/Bienne, CHE-310.301.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531385).
Statutenänderung:
27.03.2018. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 212'363.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'388.54 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 10'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 10.00.
Firma neu:
INoTHINGS AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der IT. Ferner bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder durch elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Stephan, von Biezwil, in Les Prés-d'Orvin (Orvin), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Blaser, Alfred, genannt Fred, von Langnau im Emmental, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Shainaz, von Biel/Bienne, in Les Prés-d'Orvin (Orvin), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2531385, Handelsregister-Amt Bern, (36)
INoTHINGS GmbH, in Jegenstorf, CHE-310.301.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1939637).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Orpundstrasse 8, 2504 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodmann, Andreas Alexander, von Ettingen, in Münchringen (Jegenstorf), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Stephan, von Biezwil, in Les Prés-d'Orvin (Orvin), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fink, Shainaz, von Biel/Bienne, in Les Prés-d'Orvin (Orvin), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 987759, Handelsregister-Amt Bern, (36)
INoTHINGS GmbH, in Münchringen, CH-036.4.057.746-0, Husacher 23, 3303 Münchringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der IT. Ferner bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 12.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fink, Stephan, von Biezwil, in Les Prés-d'Orvin (Orvin), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brodmann, Andreas Alexander, von Ettingen, in Münchringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.