Auskünfte zu Martin Feustel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Feustel
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6701822, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Value Added Services GmbH, in Bellikon, CH-130.4.008.815-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feustel, Martin, von Zürich, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Daniel, von Sumiswald, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6204964, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Value Added Services GmbH, bisher in Freienbach, CH-130.4.008.815-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 19, Publ. 5393332).
Gründungsstatuten:
08.05.2003.
Statutenänderung:
01.06.2011.
Sitz neu:
Bellikon.
Domizil neu:
Mutschellenstrasse 22, 5454 Bellikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feustel, Martin, von Zürich, in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Daniel, von Sumiswald, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5969640, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Enigma Link Corporation GmbH, finora in Freienbach, CH-130.4.011.201-4, società a garanzia limitata (FUSC no. 172 del 06.09.2010, p. 13, Pubbl. 5799284).
Statuti originari:
13.03.2006.
Statuti modificati:
21.12.2010.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Moncucco 7, 6900 Lugano.
Scopo:
Fornitura di software nonché di servizi di fornitura di dati e di telecomunicazione. Partecipare ad altre imprese, acquistare o costituire imprese dello stesso tipo o affini nonché occuparsi di tutte quelle attività delle quali possono essere conseguite sinergie con lo scopo principale. Acquistare, amministrare e vendere immobili e titoli mobiliari.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci avvengono per lettera raccomandata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Feustel, Martin, da Zürich, in Wilen SZ (Wollerau), socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 13'000.00;
Molari, Roberto, cittadino italiano, in Anzio (IT), socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 7'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Alice Anna, Snozzi Gozzoli, da Bellinzona, in Corteglia (Castel San Pietro), socia e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.