Auskünfte zu Nelly Evalet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nelly Evalet
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3745091, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Crans-Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270197).
Modification des statuts:
29.07.2016.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Corsier (GE), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pellissier, Madeleine, de Mex (VS), à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00;
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Cannero (IT), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens];
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive (FR), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Pellissier Vergain, Catherine, de Genève, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Pascal , de Brig-Glis, à Köniz, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl (CHE-113.615.766), à Crans-Montana, associée, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Claude , de Brig-Glis, à Prangins, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 3929758, Handelsregister-Amt Wallis
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CH-626.4.010.999-7, Immeuble Jeanne d'Arc, 3963 Crans-Montana, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
6.04.2007.
But:
acquisition, vente, gestion, location, exploitation de biens immobiliers dans le cadre de l'exploitation du complexe immobilier 'Jeanne d'Arc', à Montana, commune de Montana. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 44'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.--;
Pellissier, Madeleine, de Mex VS, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--;
Delgrande, Renata, de Lugano, à Versoix, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Bramois (Sion), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 4'000.--;
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Bâle et Genève, à Montana, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Matthey, Blaise, de La Brévine, à Saint-Aubin FR, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiesaz, à Corsier GE, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Lechtman, Isaac, de Genève, à Genève, associé, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Fierz, Gérard, de Männedorf, à Lausanne, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Gerber, Bernard, de Sumiswald, à Alle, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Maréchal Smith, Béatrice, de Collex-Bossy, à Genève, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Brunner, Arthur, de Sierre, à Brig (Brig-Glis), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour une part sociale de CHF 2'000.--;
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Glis (Brig-Glis), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--.