Auskünfte zu Blaise Matthey
Neueste SHAB-Meldungen: Blaise Matthey
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005555526, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Verein Rotary Medien Schweiz/Liechtenstein, in Zug, CHE-113.083.786, Verein (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger-Frei, Romana, von Hemberg, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey, Blaise, von La Brévine, in Saint-Aubin (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Sabrina, von Arni (AG), in Teufen (AR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3940917, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Verein Rotary Medien Schweiz/Liechtenstein, in Zug, CHE-113.083.786, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604903).
Statutenänderung:
26.08.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthey, Blaise, von La Brévine, in Saint-Aubin (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2470805, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 162 du 23.08.2010, p. 20, Publ. 5781182).
Nouvelle adresse:
c/o Blaise Matthey, Résidence Jeanne d'Arc, Promenade de Grenon 3, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00 [précédemment: associé, gérant et président avec signature collective à trois];
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à trois];
Matthey, Blaise, de La Brévine, à Saint-Aubin FR, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé sans droit de signature];
Lechtman, Isaac, de Genève, à Genève, associé, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé avec signature collective à trois];
Maréchal Smith, Béatrice, de Collex-Bossy, à Genève, associée, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].