Auskünfte zu Marc Engel
Einträge zum Namen Marc Engel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Engel
Publikationsnummer: HR02-1005689842, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
refcon AG, in Opfikon, CHE-261.529.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, S.0, Publ. 2809953).
Statutenänderung:
22.02.2023.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Kempttalstrasse 105, 8308 Illnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Marc, von Arosa, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hutter, Jan Christian, von Kloten, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Marina, von Kriens, in Russikon, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005507069, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Regli Energy Systems AG, in Opfikon, CHE-163.094.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Marc, von Arosa, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005178473, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Regli Energy Systems AG, in Opfikon, CHE-163.094.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münzel, Julian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Engel, Marc, von Arosa, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cappiello, Julia, von Göschenen, in Uster, mit Einzelunterschrift.