Auskünfte zu Jürgen Egeling
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürgen Egeling
Publikationsnummer: 1608595, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CHE-112.256.297, Verein (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobberkau, Olivier Harry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6688764, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, S. 0, Publ. 6432086).
Statutenänderung:
13.02.2012.
Zweck neu:
Fördert das Projekt der freien Software TYPO3 unter der GNU GPL (GNU General Public Licence), dient der TYPO3 Community, stellt Software-Entwicklungen durch Dritte der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Adrian, von Schwändi, in Thalwil, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Veuve, Alain, von Cernier, in Sissach, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busemann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ringsting (DE), Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5954870, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737858).
Statutenänderung:
10.05.2010.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand, Steuerungsausschuss, Geschäftsprüfungskommission sowie Revisionsstelle. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skaarhoj, Kasper, dänischer Staatsangehöriger, in Aarhus (DK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hinderink, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brander, Dominic, von Ebnat-Kappel und Ebnat, in Zürich, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
TR Treuhand und Revisions GmbH (CH-020.4.018.552-0), in Baar, Revisionsstelle [bisher: TR Treuhand und Revisions GmbH].