Auskünfte zu Marie Christine Ecoeur Menendez
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marie Christine Ecoeur Menendez
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3765637, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 78 du 24.04.2015, Publ. 2118007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ecoeur Menendez, Marie Christine, de Val-d'Illiez, à Vouvry, membre, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 1795903, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-202.610.593, Chemin de Champerfou 40, Case postale 203, 1870 Monthey, institution de droit public (nouvelle inscription).
But:
assurer la prise en charge de prestations médicales, pédagogiques et éducatives à des enfants et adultes en situation de handicap mental ou de polyhandicap. Etablissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par l'art. 4bis de la Loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31.01.1991, adoptée en séance du Grand Conseil du 12.05.2011 et entrée en vigueur au 01.01.2012, ainsi que par les art. 1 ss de l'Ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie du 26.10.2011.
Personne(s) inscrite(s):
Giroud, Michel, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux;
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Ecoeur Menendez, Marie Christine, de Val-d'Illiez, à Vouvry, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Grimentz, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Pfefferlé, Martine, de Sion, à Montreux, directrice, avec signature collective à deux;
Marclay, Yvan, de Monthey, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.