Auskünfte zu Kurt Coppo
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Coppo
Publikationsnummer: 3298267, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
VETO Schmuck AG, in Luzern, CHE-181.336.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, Publ. 6367688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morson, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coppo, Kurt, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3298237, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Apero Switzerland TM AG, in Luzern, CHE-109.496.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coppo, Kurt, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morson, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 994011, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
SchmuckKönig AG, bisher in Luzern, CH-100.3.789.937-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 12, Publ. 4938054).
Gründungsstatuten:
16.03.2009.
Statutenänderung:
11.07.2013.
Firma neu:
Swiss Futures Invest AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Matthäusstr. 18, 4057 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Finanzgeschäften aller Art. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, Leasinggeschäfte tätigen, Lizenzen und Patente erwerben, verwalten und verkaufen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktien neu:
11'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 110 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coppo, Kurt, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher-Jaecklin, Andrea Regula, von Oberried am Brienzersee, in Wengi bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.