Auskünfte zu Stefano Coluzzi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefano Coluzzi
Publikationsnummer: 6614556, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Western Union Retail Services Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.432-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, S. 0, Publ. 6397946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coluzzi, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daly, Declan Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6451512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
On Time AG, in Zürich, CH-020.4.019.541-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 22, Publ. 5852542).
Firma neu:
On Time AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.12.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Renato, von Bellinzona, in Wettswil am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Coluzzi, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Smith, John Henry, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6283168, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Angelo Costa Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.035.432-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6245822).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Christopher Hugh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
O'Connell, Maria Bernadette, irische Staatsangehörige, in Dublin (IE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Coluzzi, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].