Auskünfte zu Bertrand Charles Chollet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bertrand Charles Chollet
Publikationsnummer: HR02-1004728594, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Vitaltuning AG, bisher in Sissach, CHE-451.660.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494469).
Statutenänderung:
26.09.2019.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chollet, Bertrand, von Maracon, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiedler, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wettenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Groth, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004494469, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Vitaltuning AG, in Sissach, CHE-451.660.261, Hauptstrasse 82, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2018. 05.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion, Forschung, Entwicklung und Vertrieb, sowie Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Gesundheitsprävention. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte verwerten, gewähren und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 18.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Groth, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chollet, Bertrand, von Maracon, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wettenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groth, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hungen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.