Auskünfte zu Ömer Tayfun Celiker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ömer Tayfun Celiker
Publikationsnummer: HR02-1005582682, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
BOTTIMMO AG, in Kreuzlingen, CHE-224.999.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501850). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 07.09.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celiker, Ömer Tayfun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004478253, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Immobilien-Anlagestiftung ASGEBA, in Bern, CHE-230.889.130, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celiker, Ömer Tayfun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Masi, Carmine, italienischer Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
In-Albon, Arthur, von Eggerberg, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aberegg, Beat, von Büren an der Aare, in Steffisburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4187153, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Immobilien-Anlagestiftung ASGEBA, in Bern, CHE-230.889.130, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masina, Franco, von Bern, in Stettlen (Bolligen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damke, Andreas Eduard, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedi, Gian Marco, von Domleschg, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Celiker, Ömer Tayfun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Masi, Carmine, italienischer Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
In-Albon, Arthur, von Eggerberg, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.