Auskünfte zu Gliezi Cavelti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gliezi Cavelti
Publikationsnummer: 4837128, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
caveltiplatten gmbh, in Laax, CH-350.4.002.280-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 9, Publ. 4476792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Gliezi, von Sagogn, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Damian, von Laax, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Publikationsnummer: 4476792, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
caveltiplatten gmbh, in Laax, CH-350.4.002.280-3, Via Val 278, 7031 Laax, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.2008.
Zweck:
Betrieb eines Plattenlegergeschäftes, insbesondere Handel und Verarbeitung von Natursteinen und keramischen Belägen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.04.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 das Geschäft des Einzelunternehmens Gliezi Cavelti, in Laax (CH-350.1.000.793-5), mit Aktiven von CHF 180'371.79 und Passiven von CHF 75'333.25, zum Preise von CHF 105'038.54, wovon CHF 20 000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 85'038.54 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 14.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Cavelti, Gliezi, von Sagogn, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Pro Laax, in L a a x , Förderung der kulturellen Bestrebungen und Einrichtungen in der Gemeinde Laax usw. Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.1994, S. 4690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camathias, Pieder Antoni, von Laax, in Laax, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Gliezi, von Sagogn, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gliott, Natalia Josefina, von Laax, in Laax, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Rechnungsführer];
Ardüser, Erwin, von Schmitten GR, in Laax, Mitglied und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Camathias-Demont, Luzia, von Laax, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welter, Heinz, von Winterthur, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.