Auskünfte zu Peter Cantieni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Cantieni
Publikationsnummer: 3921070, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Academia Euregio Bodensee Unternehmens- und Management-Zentrum AG, in St. Gallen, CH-440.3.017.338-6, Beratung und Ausbildung in Unternehmensführung sowie Durchführung von Projekten im Schulwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 11, Publ. 3660926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Peter, von Vaz/Obervaz, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieder, Dr. Albert E., von Wyssachen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöltjen, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3660926, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Academia Euregio Bodensee Unternehmens- und Management-Zentrum AG, bisher in Romanshorn, CH-440.3.017.338-6, Beratung und Ausbildung für Management auf der Grundlage humanistischer Pädagogik. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2004, S. 15, Publ. 2349308).
Gründungsstatuten:
29.06.2004.
Statutenänderung:
22.11.2006.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen.
Zweck neu:
Beratung und Ausbildung in Unternehmensführung sowie Durchführung von Projekten im Schulwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fratton, Peter Philipp, von Urnäsch, in Bischofszell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Reto, von Märstetten, in Bottighofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornhauser, Christoph, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Roland, von Sulgen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wöltjen, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Peter, von Vaz/Obervaz, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieder, Dr. Albert E., von Wyssachen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frieder, Albert E. Delegierter];
Stefan Kölliker Treuhand und Unternehmensberatung, in Wil SG, Revisionsstelle.