Auskünfte zu Willi Max Bürge
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Willi Max Bürge
Publikationsnummer: HR02-1005569788, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
BRH Willy Bürge GmbH, in Engelberg, CHE-114.913.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395222).
Firma neu:
BRH Willy Bürge GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Willi Max, von Mosnang, in Engelberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Daniel, von Mosnang, in Engelberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: HR02-1005395222, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
BRH Willy Bürge GmbH, bisher in Wolfenschiessen, CHE-114.913.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977858).
Statutenänderung:
27.01.2022.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Schwandstrasse 84, 6390 Engelberg.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens BRH Willy Bürge, in Wolfenschiessen (CH-150.1.000.939-5), gemäss Vertrag vom 10.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008, mit Aktiven von CHF 889'255.35 und Passiven von CHF 887'455.15, zum Preis von CHF 1'800.20.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Willi Max, von Mosnang, in Engelberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wolfenschiessen].
Publikationsnummer: 4071625, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
BRH Willy Bürge GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-114.913.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2652359).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Willi Max, von Mosnang, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bürge, Daniel, von Mosnang, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.