Auskünfte zu André Budmiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Budmiger
Publikationsnummer: 6529520, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sanitär Design & Solutions AG, bisher in Widnau, CH-320.3.067.690-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 12, Publ. 5777554).
Statutenänderung:
19.01.2012.
Sitz neu:
Neuendorf.
Domizil neu:
Fulenbacherstrasse 4, 4623 Neuendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhfuss, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Kurt, von Widnau und Vilters-Wangs, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budmiger, André, von Römerswil, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budmiger, Rita, von Römerswil, in Neuendorf, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5777554, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sanitär Design & Solutions AG, in Widnau, CH-320.3.067.690-9, Unterlettenstrasse 14, 9443 Widnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2010.
Zweck:
Design, Beschaffung und Vertrieb von Produkten und Lösungen im Sanitär- und Heizungsmarkt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. .
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kuhfuss, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Kurt, von Widnau und Vilters-Wangs, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budmiger, André, von Römerswil, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5336098, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Initial Schweiz AG, in Oberbuchsiten, CH-241.3.007.607-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 15, Publ. 4908696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5), Revisionsstelle;
Budmiger, André, von Römerswil, in Neuendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Immenhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weigel, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Lingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Leuenberger, Patrik, von Huttwil, in Lohn-Ammannsegg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.