Auskünfte zu Rosmarie Brunner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rosmarie Brunner
Publikationsnummer: 3617633, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein Job Club, in Basel, CHE-106.833.944, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899641).
Statutenänderung:
17.05.2017. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener, Fred, von Lauterbrunnen, in Mendrisio, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Rosmarie, von Therwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endress, Urs, von Schaffhausen, in Arlesheim, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Patricia, von Schübelbach, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Andreas, von Endingen, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2526081, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein Job Club, in Basel, CHE-106.833.944, Verein (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Marcel, von Schaffhausen, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallo Imwinkelried, Paola, von Fiesch, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Fred, von Lauterbrunnen, in Mendrisio, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Bertherin, Nicole, von Vaulruz, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Rosmarie, von Therwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spreng Troller, Elisabeth, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maag, Esther, von Zürich, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6042394, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CH-280.7.914.050-4, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 7, Publ. 4265090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Rosmarie, von Therwil, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stooss, Pfr. Andreas, von Basel, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.