Adresse
c/o Irene Schweizer-Brodbeck
Mühlegasse 20
4410 Liestal
Auskünfte zu Emil Gysin-Ernst Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Emil Gysin-Ernst Stiftung
- Emil Gysin-Ernst Stiftung mit Sitz in Liestal ist eine Stiftung aus dem Bereich «Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen». Emil Gysin-Ernst Stiftung ist aktiv.
- Die Organisation wurde am 09.05.1959 gegründet.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 28.10.2019 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-102.051.931.
- Neben der Organisation Emil Gysin-Ernst Stiftung sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: CNPL Holding GmbH, SCHWEIZER AG Getränke-Handel.
Management (6)
neueste Stiftungsräte
Christine Bolcato-Werder,
Philippe Studer,
Irene Schweizer-Brodbeck,
Christoph Eduard Tschan,
Andreas Martin Stooss
neuste Zeichnungsberechtigte
Christine Bolcato-Werder,
Philippe Studer,
Irene Schweizer-Brodbeck,
Christoph Eduard Tschan,
Andreas Martin Stooss
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.05.1959
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Liestal
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.914.050-4
UID/MWST
CHE-102.051.931
Branche
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Unterstützung alter, bedürftiger und unbescholtener in Liestal ansässiger Schweizer - mit besonderer Berücksichtigung alleinstehender Männer und Frauen - und zwar in erster Linie Liestaler Bürger, in zweiter Linie Baselbieter und in dritter Linie andere Schweizer.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 28.12.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Gysin-Ernst Emil Stiftung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Gysin-Ernst Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1004746259, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CHE-102.051.931, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, S.0, Publ. 2006283).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolcato-Werder, Christine, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].
Publikationsnummer: 2006283, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CHE-102.051.931, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6616202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger-Roth, Hans, von Liestal und Mühlehorn, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Philippe, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal].
Publikationsnummer: 6616202, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Emil Gysin-Ernst Stiftung, in Liestal, CH-280.7.914.050-4, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 6, Publ. 6042394).
Domizil neu:
c/o Irene Schweizer-Brodbeck, Mühlegasse 20, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Brodbeck, Irene, von Liestal, in Liestal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schweizer, Irene, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schild-Degen, Heidi, von Liestal und Brienzwiler, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stooss, Pfr. Andreas Martin, von Basel und Neuenegg, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stooss, Pfr. Andreas, von Basel, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschan, Christoph Eduard, von Liestal und Känerkinden, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.