Auskünfte zu Michael Brügger
Einträge zum Namen Michael Brügger
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Brügger
Publikationsnummer: HR02-1005659844, Handelsregister-Amt Bern, (36)
energiepuls GmbH, in Frutigen, CHE-442.622.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunnen, Simon Peter, von Aeschi bei Spiez, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Michael, von Frutigen, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005182443, Handelsregister-Amt Bern, (36)
energiepuls GmbH, in Frutigen, CHE-442.622.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137401).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Domizil neu:
Kirchgasse 16, 3714 Frutigen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Planung sowie Bau und Unterhalt von Elektro-, Telefon-, EDV-, Heizungs- und Solaranlagen aller Art sowie Verkauf und Reparatur der entsprechenden Geräte und Einrichtungen sowie der Ankauf, die Überbauung, der Verkauf und die Verwaltung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Zweigbüros in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen 'erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, vermieten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Michael, von Frutigen, in Frutigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zumbrunnen, Simon Peter, von Aeschi bei Spiez, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2231491, Handelsregister-Amt Bern, (36)
energiepuls GmbH, in Frutigen, CHE-442.622.273, Lötschbergstrasse 17, 3714 Frutigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Planung sowie Bau und Unterhalt von Elektro-, Telefon- EDV- und Solaranlagen aller Art sowie Verkauf und Reparatur der entsprechenden Geräte und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Zweigbüros in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, vermieten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zumbrunnen, Simon Peter, von Aeschi bei Spiez, in Frutigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brügger, Michael, von Frutigen, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.