Auskünfte zu Ernst Breu
Einträge zum Namen Ernst Breu
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Breu
Publikationsnummer: HR02-1004896576, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Shopbizz GmbH, in Burgdorf, CHE-490.973.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192917).
Firma neu:
Shopbizz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Ernst, von Oberegg, in Hägendorf, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4192917, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Shopbizz GmbH, in Burgdorf, CHE-490.973.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Urs, von Stäfa, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Ernst, von Oberegg, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3714863, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Frima-pac AG, in Burgdorf, CHE-104.670.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Georgiadis, Dimitrios Andreas Nicolas genannt Andreas, von Embrach, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Urs, von Stäfa, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Borer, Urs , in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windlin, Jost Andreas, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breu, Ernst, von Oberegg, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.