Auskünfte zu Timothy Edward Francis Brett
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Timothy Edward Francis Brett
Publikationsnummer: 6334986, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coca-Cola Schweiz GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.905.659-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 26, Publ. 5489328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brett, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Dr. Frank, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bramkamp, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johnston, Robert Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veryser, Dirk Odile Theo, belgischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrando, Enrique Matias, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6293396, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Valser Trading GmbH, in Vals, CH-350.3.007.882-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6199848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brett, Timothy Edward Francis, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Dr. Frank, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bramkamp, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferrando, Enrique Mathias, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5074986, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Valser Trading AG, in Vals, CH-350.3.007.882-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 10, Publ. 4717758).
Statutenänderung:
9.06.2009.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.04.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 25 722 588 und Fremdkapital von CHF 1 697 632 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält für ihre bisherigen Aktien 1 Stammanteil zu CHF 950 000.
Firma neu:
Valser Trading GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Valser Trading LLC).
Stammkapital:
CHF 950'000 [bisher: Aktienkapital: CHF 950'000].
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pestalozzi, Dr. Peter, von Zürich, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertozzi, Arno, von Zürich, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atlantic Industries (Luxembourg) S.à.r.l., in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 950'000;
Brett, Timothy Edward Francis, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Calligaris, Flavio Renato, von Walenstadt, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Bramkamp, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Hoyer, Dr. Frank, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Stüssi, Joachim, von Haslen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].