Auskünfte zu Philippe François Bourdin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Philippe François Bourdin
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005062057, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Arsa Blind Watch Sàrl, à Le Noirmont, CHE-139.859.258, société à responsabilité limitée (No. FOSC 221 du 14.11.2017, Publ. 3868539).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Klingenberg, Philip Walter Adrian, de Schaffhausen, à Bern, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 966027, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 87 du 07.05.2013, p. 0, Publ. 7179658).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Chappuis, Didier Patrick, de Develier, à Tramelan, avec signature collective à deux;
Aubry, Delphine Andrée, de Muriaux, à Le Noirmont, avec signature collective à deux;
Schneider, Tiffany, de Les Ponts-de-Martel, à Le Locle, avec signature collective à deux;
Farner, Susanna Therese, de Oberstammheim, à Sutz (Sutz-Lattrigen), avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 7179658, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Khronos Holding SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2012, p. 0, Publ. 6939656).
Modification des statuts:
22.04.2013.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société 'Montres Louis Erard SA' (CH-674.3.000.536-2), à Le Noirmont, selon contrat de fusion du 03.04.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 8'234'876,06 et des passifs envers les tiers de CHF 7'576'177,05. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Nouvelle raison sociale:
Montres Louis Erard SA.
Nouveau but:
Création, fabrication et commerce de tous produits d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie (cf. Statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].
Nouvelles actions:
53'128 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 41'500 actions au porteur à CHF 43.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'784'500.-- à CHF 2'284'504.-- par l'émission de 11'628 actions au porteur de CHF 43.-- chacune.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.