Auskünfte zu Richard Bommer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Bommer
Publikationsnummer: HR01-1005908802, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bommer Beteiligungen AG, in Wil (SG), CHE-472.579.647, Hubstrasse 76, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Verkaufen von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
960 Namenaktien zu CHF 100.00 und 80 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.12.2023 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Rohrbiegerei Bommer AG, in Wil (SG) (CHE-107.096.970), wofür 960 Namenaktien zu CHF 100.00 und 80 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 50.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bommer, Richard, von Wängi, in Wängi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bommer, Dario, von Wängi, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bommer, Hanspeter, von Wängi, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bommer, Joël, von Wängi, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004598007, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
JB Johann Bommer-Stiftung, in Lichtensteig, CHE-110.403.653, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, S.0, Publ. 3473979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommer, Richard, von Wängi, in Wängi, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesli, Marcel, von Wilen bei Wil, in Henau (Uzwil), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Martin Pius Alois, von Merishausen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Kempf, Johannes, von Bürglen (UR), in Altdorf UR, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2200821, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
JB Johann -Bommer-Stiftung, in Lichtensteig, CHE-110.403.653, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 17, Publ. 5163414).
Name neu:
JB Johann Bommer-Stiftung [Berichtigung].
Domizil neu:
Neugasse 7, 9620 Lichtensteig. [Berichtigung des im SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'069 vom 22.07.2009].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Dr. August W., von Oberbüren, in Oberbüren, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommer, Richard, von Wängi, in Wängi, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiesli, Marcel, von Wilen bei Wil, in Henau (Uzwil), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wilen bei Wil, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werner, Martin Pius Alois, von Merishausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.