Auskünfte zu Elisabeth Bolliger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Elisabeth Bolliger
Publikationsnummer: 5501772, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Interkonfessionelle Aktion Solidarität Dritte Welt (SDW), in Bern, CH-035.7.011.977-2, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 6, Publ. 4266182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Clarens (Montreux), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herold, Pierre, von Chur, in Grand-Lancy (Lancy), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wahlen, Jakob, von Rubigen, in Knonau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Heinrich genannt Heinz, von Bütschwil, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ursula, von Frauenfeld und Warth-Weiningen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flisch, Alexander, von Tschappina, in Oberwil (Dägerlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peterschmitt, Jean-Daniel, von Wohlen bei Bern, in Chavornay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiller, Jürg Dr., von Elgg und Seuzach, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4739052, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung für Berufsinformation, Beratung und Ausbildung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.960-8, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2007, S. 5, Publ. 4030138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Mechtild, von Hünenberg, in Bern, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Peter, von Schaffhausen, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Clarens (Montreux), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffhauser, Caroline, von Bronschhofen, in Renens VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Venezia, Laurent, von Lausanne, in Lonay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Cuno, von Bettlach, in Prêles, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Franziska, von Mogelsberg, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Roland, von Regensberg, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erni, Franz, von Ruswil, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4030138, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung für Berufsinformation, Beratung und Ausbildung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.960-8, Ausarbeitung genereller Berufsinformationen über die beruflichen Möglichkeiten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe usw., Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S. 4, Publ. 2073940).
Urkundenänderung:
8.02.2007.
Organisation neu:
Stiftungsrat: 3 oder mehrere Mitglieder. [Keine weiteren publikationspflichtigen Tatsachen berührt].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Adrian, von Sumiswald, in Bern, Vizegeschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler Eicher, Elisabeth, von Gommiswald und Turbenthal, in Bern, stellvertretende Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin];
Beck, Peter, von Schaffhausen, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Clarens (Montreux), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Daniel, von Zürich, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fino, Daniele-Enrico, von Eriswil, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Yvonne Liselotte, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leissing, Walter, von Zürich, in Mülligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muller, Michel, von Binningen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffhauser, Caroline, von Bronschhofen, in Renens VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiber, Martin, von Trüllikon, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stetter, Hilmar, von Schattdorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Venezia, Laurent, von Lausanne, in Lonay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wigger, Erich, von Malters und Entlebuch, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Peter, von Marbach LU, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.