Auskünfte zu Gérard Jean Irénée Boillat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gérard Jean Irénée Boillat
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5258458, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Bien-Air Surgery SA, à Le Noirmont, CH-670.3.002.607-1, Société anonyme (FOSC no 82 du 29.04.2008, p. 9, publ. 4454038).
Personne et signature radiée:
Boillat, Gérard, de Le Bémont JU, à Saignelégier, avec signature collective à deux avec un membre.
Publikationsnummer: 4993548, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes Centre société coopérative, à Saignelégier, CH-674.5.000.146-1, Société coopérative (FOSC no 165 du 28.08.2007, p. 8, publ. 4084536).
Modification des statuts:
3.04.2009.
Fusion :
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen Courtival société coopérative', à Saulcy (CH-670.5.001.019-0), selon contrat de fusion des 27 et 29.01.2009 et bilan au 31.12.2008, présentant des actifs de CHF 78'300'924,75 et des passifs envers les tiers de CHF 76'732'284,57, soit un actif net de CHF 1'568'640,18. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Fusion :
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen du Haut-Doubs société coopérative', à Les Bois (CH-674.5.000.210-5), selon contrat de fusion des 27 et 29.01.2009 et bilan au 31.12.2008, présentant des actifs de CHF 95'893'450,04 et des passifs envers les tiers de CHF 93'390'838,27, soit un actif net de CHF 2'502'611,77. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes société coopérative.
Personnes et signatures radiées:
Boillat, Gérard, de Le Bémont JU, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
Bilat, André, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Marchand, Raymond, de Soubey, à Montfaucon, secrétaire, avec signature collective à deux;
Girardin, Erwin, de Saint-Brais, à Saint-Brais, membre, sans droit de signature;
Beuret-Donzé, Pierre, de Le Bémont JU, à Le Bémont JU, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Schaller, Claude Adrien, de Rebeuvelier, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: Schaller, Claude-Adrien];
Ecoeur, Jean-Daniel, de Val-d'Illiez, à Les Genevez JU, vice-président, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Christophe, de Le Bémont JU, à Le Noirmont, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Chapatte, Yann, de Les Bois, à Les Bois, membre, sans droit de signature;
Hulmann, Louis, de Saulcy, à Saulcy, membre, sans droit de signature;
Donzé, Frédéric, de Les Breuleux, à Les Breuleux, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Boillat Hoehn, Jeanne-Antine, de Les Breuleux, à Les Genevez JU, vice-présidente de la direction, avec signature collective à deux;
Magnin, François, de Marsens, à La Chaux-de-Fonds, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Aubry, Didier, de Montfaucon, à Montfaucon, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-directeur];
Jeanbourquin, Marie-Jeanne, de Le Bémont JU, à Saignelégier, avec procuration collective à deux avec le président de la direction, la vice-présidente de la direction ou un membre de la direction [précédemment: avec procuration collective à deux];
Martinoli, Sonia, de Le Noirmont, à Le Noirmont, avec procuration collective à deux avec le président de la direction, la vice-présidente de la direction ou un membre de la direction.
Publikationsnummer: 4454038, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Bien-Air Surgery SA, à Le Noirmont, CH-670.3.002.607-1, Société anonyme (FOSC no 9 du 15.01.2008, p. 8, publ. 4290174).
Inscription ou modification de personnes:
Boillat, Gérard, de Le Bémont JU, à Saignelégier, avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: directeur];
Hasler, Roland, de Olten, à Bevaix, directeur, avec signature collective à deux.