Auskünfte zu Niklaus Baumann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Niklaus Baumann
Publikationsnummer: 2874739, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Käsereigenossenschaft Dietwil, in Dietwil, CHE-101.945.429, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, Publ. 5265140).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Dietwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.04.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Niklaus, von Spreitenbach, in Dietwil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bütler, Guido, von Dietwil, in Dietwil, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Urs, von Hohenrain, in Dietwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6788030, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Dorfkern Sins AG, in Sins, CH-400.3.030.605-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, Publ. 6190758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Niklaus, von Spreitenbach, in Dietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold-Bründler, Cécile, von Root und Luzern, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bründler, Melanie, von Root, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bründler, Chantal, von Root, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4512120, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Dorfkern Sins AG, in Sins, CH-400.3.030.605-8, Freudenberg 60, 5643 Sins, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2008.
Zweck:
Erwerb, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Erschliessung von Grundstücken, Neubau, Umbau und Erneuerung von Wohn- und Gewerbebauten, Immobilien- und allgemeine Vermögensverwaltung, Finanzierung und Belastung von Liegenschaften und Grundstücken sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 27.05.2008 die Liegenschaft Grundbuch Sins Nr. 1344, Parzelle 514, wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 660'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Bauprojekt mit Vorleistungen für die Zentrumsüberbauung 'im Cherne', Sins, zum Preis von höchstens CHF 1'500'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bründler-Jost, Andreas, von Root, in Sins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bründler, Andreas, von Root, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Niklaus, von Spreitenbach, in Dietwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.