Auskünfte zu Andrea Barbara Barnetta
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Barbara Barnetta
Publikationsnummer: 3090989, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft 'Gess', in St. Gallen, CHE-104.044.356, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7031110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Ursula, von Langnau im Emmental, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inspecta Revision (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Bührer, Willy, von Lohn SH und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggler, Marcel, von Wollerau, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnetta, Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Alfred, genannt Fredi, von Neckertal, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Licina, Alina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FEY Audit & Consulting AG (CHE-402.000.450), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2760047, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Ronald McDonald Haus Stiftung St. Gallen, in St. Gallen, CHE-112.027.762, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2517443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barnetta, Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2564513, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wiba AG Gastro Equipment, in Mägenwil, CHE-114.129.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, Publ. 4869820). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft ( CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle;
Wiget, Patrik, von Lauerz, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnetta, Tranquillo, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barnetta, Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barnetta, Alessandro, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].