Auskünfte zu Jean-Daniel Bangerter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Daniel Bangerter
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 1892399, Handelsregister-Amt Jura, (670)
BurLoc Sàrl, à Bure, CHE-387.304.432, société à responsabilité limitée (No. FOSC 197 du 13.10.2014, Publ. 1764191).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bangerter, Jean-Daniel, de Seedorf BE, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Juillerat, Philippe Norbert Simon, de Porrentruy, à Bure, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 39 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Peter, Didier Roland Léon, de Gempen, à Bure, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1764191, Handelsregister-Amt Jura, (670)
BurLoc Sàrl, à Bure, CHE-387.304.432, Rue du Coinat 8, 2915 Bure, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.10.2014.
But:
Construction de bâtiments artisanaux, industriels, commerciaux, rénovation, gérance, achat et vente d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 40'000.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 03.10.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Juillerat, Philippe Norbert Simon, de Porrentruy, à Bure, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bangerter, Jean-Daniel, de Seedorf BE, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Jura, (670)
De Luigi & Bangerter Sàrl, à Fontenais, Exploitation d'une entreprise générale de construction, notamment l'exécution de travaux de maçonnerie et de génie civil et la confection de plans, Société à responsabilité limitée (FOSC no 53 du 15.03.2000, p. 1750).
Nouvelle raison sociale:
De Luigi & Bangerter Sàrl en liquidation.
Date de la dissolution :
18.06.2001.
Inscription ou modification de personnes:
De Luigi, Marino, de Tesserete, à Villars-sur-Fontenais (Fontenais), associé, gérant et liquidateur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 30'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Bangerter, Jean-Daniel, de Seedorf BE, à Porrentruy, associé, gérant et liquidateur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 30'000.-- [précédemment: associé et gérant].