Auskünfte zu Martin Baltensperger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Baltensperger
Publikationsnummer: 3335776, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Xrise GmbH, bisher in Bülach, CH-020.4.025.393-6, Internet- und Computer-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2002, S. 20, Publ. 555958).
Gründungsstatuten:
04.06.2002.
Statutenänderung:
28.03.2006.
Sitz neu:
Fischbach-Göslikon.
Domizil neu:
Brühlmattenstrasse 44, 5525 Fischbach-Göslikon.
Zweck:
Erbringung von Internet- und Computer-Dienstleistungen, Herstellung von Produkten im EDV-Bereich, Handel mit Produkten aller Art sowie Übernahme von Beratungsmandaten jeglicher Art;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Martin, von Hochfelden, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostertag, Sascha, von Sulz AG, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Xrise GmbH, in Bülach, c/o Martin Baltensperger, Bahnhofstrasse 34, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.06.2002.
Zweck:
Erbringung von Internet- und Computer-Dienstleistungen, Herstellung von Produkten im EDV-Bereich, Handel mit Produkten aller Art sowie Übernahme von Beratungsmandaten jeglicher Art;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Baltensperger, Martin, von Hochfelden, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ostertag, Sascha, von Sulz AG, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.