Auskünfte zu Guy Bajard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Guy Bajard
Publikationsnummer: 2655527, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868835).
Firma neu:
Voilà Allschwil AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1868835, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 6, Publ. 5856188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Beyeler Audit (CHE-114.735.226), in Bubendorf, Revisionsstelle [bisher: Beyeler Audit (CH-280.1.012.551-2)].
Publikationsnummer: 5856188, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.918.792-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 6, Publ. 5619296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.