Auskünfte zu Erwin Anton Bachofer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Anton Bachofer
Publikationsnummer: 1692175, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Buzibach Immobilien AG, in Rothenburg, CHE-403.321.141, Buzibachstrasse 8, 6023 Rothenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2014.
Zweck:
Erwerb und Halten von Immobilien sowie Dienstleistungen im Bau- und Immobilienbereich.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Jank + Blatter AG, in Horw (CHE-106.832.815), das Grundstück Nr. 820, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'800'000.00 sowie von der Erich Pöll Metallbau, in Rothenburg (CHE-102.775.058), das Grundstück Nr. 1253, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'700'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jank, Werner Alexander, von Burgdorf, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bachofer, Erwin Anton, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5765894, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
WBK Soziale Wohnbaugenossenschaft Kriens, in Kriens, CH-100.5.014.737-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 8, Publ. 733862).
Statutenänderung:
15.06.2010.
Domizil neu:
c/o Aregger AG Bauunternehmung Zweigbetrieb Kriens, Grossfeldstrasse 11, 6010 Kriens.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 5'000.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Hans, 1932, von Buttisholz, in Buttisholz, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Flavia, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4577646, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CH-100.7.004.288-7, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 8, Publ. 3551802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].