Erwin Anton Bachofer
wohnhaft in Buttisholz, aus Buchrain und Kriens Aktuelle Mandate: Buzibach Immobilien AG Verbundene Personen: Werner Alexander Jank So bleiben Sie über "Erwin Anton Bachofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erwin Anton Bachofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Erwin Anton Bachofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erwin Anton Bachofer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Erwin Anton Bachofer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Erwin Anton Bachofer arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Erwin Anton Bachofer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Anton Bachofer
Publikationsnummer: 1692175, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Buzibach Immobilien AG, in Rothenburg, CHE-403.321.141, Buzibachstrasse 8, 6023 Rothenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2014.
Zweck:
Erwerb und Halten von Immobilien sowie Dienstleistungen im Bau- und Immobilienbereich.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Jank + Blatter AG, in Horw (CHE-106.832.815), das Grundstück Nr. 820, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'800'000.00 sowie von der Erich Pöll Metallbau, in Rothenburg (CHE-102.775.058), das Grundstück Nr. 1253, GB Rothenburg, zu einem Maximalpreis von CHF 2'700'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jank, Werner Alexander, von Burgdorf, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bachofer, Erwin Anton, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5765894, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
WBK Soziale Wohnbaugenossenschaft Kriens, in Kriens, CH-100.5.014.737-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2002, S. 8, Publ. 733862).
Statutenänderung:
15.06.2010.
Domizil neu:
c/o Aregger AG Bauunternehmung Zweigbetrieb Kriens, Grossfeldstrasse 11, 6010 Kriens.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 5'000.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Hans, 1932, von Buttisholz, in Buttisholz, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Flavia, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4577646, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BVG-Stiftung der Aregger-Unternehmungen, in Buttisholz, CH-100.7.004.288-7, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 8, Publ. 3551802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Erwin, von Buchrain und Kriens, in Buttisholz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Claude, von Luzern und Pfyn, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].