Auskünfte zu Martin Bachmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Bachmann
Publikationsnummer: 1424099, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank, in Hindelbank, CHE-112.363.208, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6639228).
Name neu:
Stiftung Altersbetreuung Hindelbank in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 13.02.2014 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Christine, von Haut-Vully, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Kurt, von Krauchthal, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Bruno, von Sumiswald, in Hindelbank, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT Treuhand AG (CHE-108.609.033), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: BRT Treuhand AG (CH-053.3.005.161-6)].
Publikationsnummer: 2588462, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BUFO-Stiftung, in Hindelbank, CH-053.7.017.102-1, c/o Dr. Martin Bachmann, Waldheimweg 1, 3324 Hindelbank, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.11.2004.
Zweck:
Kauf des nördlich von Hindelbank an die Autobahn angrenzenden ausgedienten Kiesgrubenareals zur Erhaltung von trockenen und feuchten Ruderalflächen und Flachtümpeln, um bedrohten Tierarten und Pflanzen Lebensraum zu bieten. Die Stiftung kann weitere Projekte und Objekte in der Region, die dem Naturschutz dienen, unterstützen. Sie hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 3 und höchstens 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Samuel, von Bäriswil, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Peter, von Nennigkofen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfäffli, Benjamin, von Signau, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichiger, Jean-Pierre, von Untersteckholz, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Altersbetreuung Kirchgemeinde Hindelbank, in H i n d e l b a n k, Planung, Erstellung und Betrieb stationärer Einrichtungen zur Betreuung und Pflege von Betagten und Chronischkranken in der Kirchgemeinde Hindelbank usw., Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.1989, S. 5081).
Urkundenänderung:
10.11.1998.
Domizil neu:
c/o Kurt Dürig, Krähholzweg, 3324 Hindelbank.
Organisation neu:
Stiftungsrat von drei bis neun Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Otto, von Feuerthalen, in Hindelbank, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Dürig, Kurt, von Krauchthal, in Hindelbank, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Moser, Käthi, von Linden, in Bäriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Dr. Martin, von Bäriswil, in Hindelbank, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.