Auskünfte zu Philip Anandaraj
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Philip Anandaraj
Publikationsnummer: 3246660, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Löwengraben Management AG, in Luzern, CH-100.3.026.331-2, Betrieb von Untenehmungen im Bereich Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, Catering und Merchandising, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 7, Publ. 2959962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehta, Deepak, von Altstätten, in Hüttlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2906920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nemag AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.027.286-3, Betrieb von Pubs, Restaurants, Hotels, Gast- und Unterhaltungsstätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 20, Publ. 2037144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sharma, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit dem Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 2490632, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kormasutra GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.976-8, Beratungsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 17, Publ. 2275622).
Statutenänderung:
23.09.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sharma, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anandaraj, Philip, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Anandaraj-Larsen, Marit Kristine, norwegische Staatsangehörige, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.