Auskünfte zu Bernhard Aerne
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Aerne
Publikationsnummer: 4716886, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AERNE A V S GmbH, in Goldach, CH-320.4.044.326-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 10, Publ. 3290854).
Statutenänderung:
28.10.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.10.2008 und Bilanz per 30.04.2008 mit Aktiven von CHF 863'239.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 674'398.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seinen bisherigen Stammanteil 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Firma neu:
Aerne AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Bernhard, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Klara, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit 1 Stammanteilen von je CHF 20'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schwarz, Daniel, von Ermatingen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2425422, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AERNE A V S GmbH, in Goldach, CH-320.4.044.326-6, Service und Erbringung von Dienstleistungen im Elektroniksektor usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 9, Publ. 815528).
Statutenänderung:
23.08.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Arbon, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--];
Aerne, Bernhard, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Aerne, Klara, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AERNE Audio Video Service;
Inhaber Martin Aerne, in St. Gallen, Lindenstrasse 57, 9000 St. Gallen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Audio Video Service, Handel und Herstellung von Elektronikzubehör.
Eingetragene Personen:
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Aerne, Bernhard, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Klara, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.