Auskünfte zu Rolf Ackermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Ackermann
Publikationsnummer: HR02-1006102281, Handelsregister-Amt Bern, (36)
the-link GmbH, in Jegenstorf, CHE-115.966.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, S.0, Publ. 939109).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ackermann, Jasmin, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiedler, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bliska, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3409903, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gesundheitszentrum AKuEA GmbH, in Jegenstorf, CHE-112.807.866, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, Publ. 4812406).
Firma neu:
Gesundheitszentrum AKuEA GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Bernstrasse 41, 3303 Jegenstorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ackermann-Moser, Jasmin, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 939109, Handelsregister-Amt Bern, (36)
the-link GmbH, in Jegenstorf, CH-036.4.048.555-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6309070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf-Lansley, Paula, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Rolf, von Wolfwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].