Emanuel Scherler
wohnhaft in Wahlendorf, aus Köniz Aktuelle Mandate: Scherler Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Emanuel Scherler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emanuel Scherler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Emanuel Scherler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emanuel Scherler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Emanuel Scherler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Emanuel Scherler arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Emanuel Scherler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Emanuel Scherler
Publikationsnummer: HR02-1005212318, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CHE-105.944.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S.6, Publ. 5952628).
Firma neu:
Heinzelmann Optik Shoppy AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005212313, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ES & ES Holding AG, in Meikirch, CHE-116.102.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S.3, Publ. 5866242).
Firma neu:
ES & ES Holding AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5952628, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CH-035.3.003.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 6, Publ. 5107588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Magdalena, von Längenbühl, in Moosseedorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Peter, von Längenbühl, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.