Alexander Mark
wohnhaft in Winterthur, aus Österreich Aktuelle Mandate: AM Gastro-Consulting GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Alexander Mark" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Mark"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alexander Mark" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Mark"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alexander Mark leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alexander Mark arbeiten
Betreiben von Bars
Betreiben von Bars
Privatpersonen mit dem Namen Alexander Mark
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Mark
Publikationsnummer: 1294981, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
AM Gastro-Consulting GmbH, in Wängi, CHE-494.895.186, Landstrasse 1a, 9545 Wängi, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Haus- und Gewerbetechnik, den Erwerb von Gastwirtschaftseinrichtungen und Vermietung derselben sowie die Führung von Gastrobetrieben. Sie erbringt Dienstleistungen im Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.01.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mark, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Wängi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4705986, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
OBSESION Danceclub GmbH, in Wettingen, CH-400.4.028.529-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 1, Publ. 3859980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00;
Buichl, Harald, von Winterthur, in Volken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sciulli, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Cafaro, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 41'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 41'000.00].
Publikationsnummer: 4077812, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
RBM Trendgastronomie GmbH, in Diessenhofen, CH-440.4.020.163-8, Führung, Verpachtung und Vermittlung von Gastronomiebetrieben, Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet, Vermarktung von Gastronomiebetriebskonzepten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 17, Publ. 3959934).
Statutenänderung:
15.08.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Christian, von Buchs SG, in Etzwilen (Wagenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Buichl, Harald, von Winterthur, in Volken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].