Christof Alexis Leander Kramis
wohnhaft in Eich, aus Rain Aktuelle Mandate: systemnode GmbH Verbundene Personen: Verena Kramis So bleiben Sie über "Christof Alexis Leander Kramis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Alexis Leander Kramis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christof Alexis Leander Kramis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Alexis Leander Kramis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christof Alexis Leander Kramis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christof Alexis Leander Kramis arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christof Alexis Leander Kramis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christof Alexis Leander Kramis
Publikationsnummer: HR02-1005161073, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
seanovation GmbH, bisher in Eich, CHE-114.798.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420867).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Firma neu:
Swiss Invest & Bau GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Investment, Immobilienmakler Tätigkeiten, Unternehmungsberatungen, Bauplanungen, Bauleitungen, Bauleistungen, Bauausführungen, Generalunternehmungen;
Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachtin, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Hagen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winkler, Reto Daniel, von Riggisberg, in Courgevaux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4413491, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1784813, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1702549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].