Auskünfte zu Susanne Brigitte Wigger-Schaz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Brigitte Wigger-Schaz
Publikationsnummer: HR02-1005161073, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
seanovation GmbH, bisher in Eich, CHE-114.798.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420867).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Firma neu:
Swiss Invest & Bau GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Investment, Immobilienmakler Tätigkeiten, Unternehmungsberatungen, Bauplanungen, Bauleitungen, Bauleistungen, Bauausführungen, Generalunternehmungen;
Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachtin, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Hagen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winkler, Reto Daniel, von Riggisberg, in Courgevaux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004484685, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Trimm-Solution KlG, in Eich, CHE-181.928.969, Spillgässli 15, 6205 Eich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
15.10.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand und Immobilienverwaltung.
Eingetragene Personen:
Wigger, Patrick Yves, von Entlebuch und Werthenstein, in Eich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4413491, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].