Priska Humbel
wohnhaft in Thun, aus Gebenstorf Aktuelle Mandate: Küng AG Immobilien, Gebenstorf Verbundene Personen: Fabian Bodmer, Oliver Humbel, Melanie Küng So bleiben Sie über "Priska Humbel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Priska Humbel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Priska Humbel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Priska Humbel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Priska Humbel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Priska Humbel arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Priska Humbel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Priska Humbel
Publikationsnummer: 4220857, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CHE-100.143.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6576192).
Statutenänderung:
02.05.2018.
Firma neu:
Küng AG Immobilien, Gebenstorf.
Sitz neu:
Gebenstorf.
Domizil neu:
Feldstrasse 9, 5412 Gebenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten bei Bern].
Publikationsnummer: 6576192, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CH-400.3.907.052-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S. 0, Publ. 6479250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Nussbaumen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6479250, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CH-400.3.907.052-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 3, Publ. 5577034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Nussbaumen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.