Yen-Wen Huang
wohnhaft in Taoyuan City, aus Chin und Volksrepubliks Aktuelle Mandate: Delta Electronics (Switzerland) AG Verbundene Personen: Ruth Wüthrich-Fischer, Mario Trachsel, Viktoria Salovka und mehr So bleiben Sie über "Yen-Wen Huang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yen-Wen Huang"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yen-Wen Huang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yen-Wen Huang"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yen-Wen Huang leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yen-Wen Huang arbeiten
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Privatpersonen mit dem Namen Yen-Wen Huang
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yen-Wen Huang
Publikationsnummer: HR02-1005993199, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Delta Electronics (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cheng, An, genannt Victor, chinesischer Staatsangehöriger, in Taipeh (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Ruth, von Trub, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004979558, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Delta Electronics (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lee, Chin-Tang, genannt Tim, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sharma, Dalip Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cheng, An, genannt Victor, chinesischer Staatsangehöriger, in Taipeh (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3658913, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Delta Energy Systems (Switzerland) AG, in Bern, CHE-107.431.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334095).
Statutenänderung:
07.07.2017.
Firma neu:
Delta Electronics (Switzerland) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Delta Electronics (Switzerland) SA) (Delta Electronics (Switzerland) Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für den Sektor 'Elektrische Energiesysteme', insbesondere für den Einsatz in Telekom-Anwendungen. Die Gesellschaft kann sich an in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen;
Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hsieh, Shen-Yen, genannt Dick Hsieh, chinesischer Staatsangehöriger, in Bangmuang, Muang, Samutprakarn (TH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hao, Chiu-Hua, chinesische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Yen-Wen, genannt Kelvin Huang, chinesischer Staatsangehöriger, in Taoyuan City (TW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chang, Jackie, britischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.