Lucien Bühler
wohnhaft in Tramelan, aus Sigriswil Aktuelle Mandate: Société coopérative FD-INFO Verbundene Personen: Roland Benoît, Roland Voutat So bleiben Sie über "Lucien Bühler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucien Bühler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lucien Bühler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucien Bühler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lucien Bühler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lucien Bühler arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Lucien Bühler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lucien Bühler
Publikationsnummer: HR02-1005721384, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publikationsnummer: 1580827, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fondation 16-Mars, à Moutier, CHE-110.388.315, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, Publ. 6604930).
Nouveau nom:
Fondation 16-Mars en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 05.05.2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Adresse de liquidation:
c/o Roland Voutat, rue des Tilleuls 5, 2735 Malleray.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: caissier avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 6568368, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Fondation NLZ - Centre national de performance Brigue-Glis, in Brig-Glis, CH-600.7.013.108-3, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 20, Publ. 5739552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Lucien, von Sigriswil, in Tramelan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Jean-Michel, von Corcelles-Cormondrèche, in Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.