Auskünfte zu Roland Voutat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Voutat
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005721384, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publikationsnummer: 1580827, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fondation 16-Mars, à Moutier, CHE-110.388.315, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, Publ. 6604930).
Nouveau nom:
Fondation 16-Mars en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 05.05.2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Adresse de liquidation:
c/o Roland Voutat, rue des Tilleuls 5, 2735 Malleray.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: caissier avec signature collective à deux].