Hüseyin Bicakci
wohnhaft in Gams, aus Vals Aktuelle Mandate: Gastro Tannenhof GmbH Verbundene Personen: Ibrahim Onat So bleiben Sie über "Hüseyin Bicakci" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hüseyin Bicakci"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hüseyin Bicakci" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hüseyin Bicakci"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hüseyin Bicakci leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hüseyin Bicakci arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Hüseyin Bicakci
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hüseyin Bicakci
Publikationsnummer: HR02-1006122741, Handelsregister-Amt Graubünden
Gastro Fenzahof GmbH, in Trimmis, CHE-387.645.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bicakci, Hüseyin, von Vals, in Trimmis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korkmaz, Yusuf, deutscher Staatsangehöriger, in Trimmis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Landquart];
Korkmaz, Arzu, türkische Staatsangehörige, in Trimmis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005569003, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastro Tanne GmbH, in Gams, CHE-112.046.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, S.0, Publ. 2721305).
Statutenänderung:
19.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft führt Gastronomiebetriebe, bietet Beratungen und Dienstleistungen jeglicher Art für Gastronomiebetriebe an. Die Gesellschaft kann Import- und Exportgeschäfte tätigen und den Handel mit Waren aller Art betreiben, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 23.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bicakci, Hüseyin, von Vals, in Gams, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Bicakci, Cavit, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köker, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bicakci, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1005425258, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastro Tannenhof GmbH, in Buchs (SG), CHE-188.966.907, Alvierstrasse 14, 9470 Buchs SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, erstellen und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.03.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bicakci, Hüseyin, von Vals, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Onat, Ibrahim, italienischer Staatsangehöriger, in Trimmis, mit Einzelunterschrift.