Auskünfte zu Aydin Bicakci
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aydin Bicakci
Publikationsnummer: HR02-1005725143, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastro Tanne GmbH, in Gams, CHE-112.046.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005569003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bicakci, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köker, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005569003, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gastro Tanne GmbH, in Gams, CHE-112.046.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, S.0, Publ. 2721305).
Statutenänderung:
19.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft führt Gastronomiebetriebe, bietet Beratungen und Dienstleistungen jeglicher Art für Gastronomiebetriebe an. Die Gesellschaft kann Import- und Exportgeschäfte tätigen und den Handel mit Waren aller Art betreiben, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 23.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bicakci, Hüseyin, von Vals, in Gams, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Bicakci, Cavit, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köker, Ayhan, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bicakci, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004477643, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gastro Fenzahof GmbH, in Trimmis, CHE-387.645.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3305103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bicakci, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korkmaz, Yusuf, deutscher Staatsangehöriger, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bicakci, Hüseyin, von Vals, in Trimmis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gams, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].