Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu ZUTEC AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.11.2010
Löschung im Handelsregister
14.01.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Stansstad
Handelsregisteramt
NW
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.035.072-2
UID/MWST
CHE-116.160.963
Branche
Handel (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwurf, Herstellung, Installation und Inbetriebnahme von Industrieanlagen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ZUTEC AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ZUTEC AG in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005073568, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
ZUTEC AG in Liquidation, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481217). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004481217, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684669).
Firma neu:
ZUTEC AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o DUAL Management GmbH, Landweg1, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DUAL Management GmbH (CHE-278.229.363), in Hergiswil (NW), Liquidatorin.
Publikationsnummer: 1684669, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051923).
Domizil neu:
Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amirpour, Hooman, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Fraefel, Peter, von Uzwil, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Nussbaumer, Patrizia Maria, von Wallisellen, in Laupersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.