Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o BKW FMB Energie AG
Thunstrasse 34
3700 Spiez
Auskünfte zu WEV Spiez AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.05.2011
Löschung im Handelsregister
23.06.2014
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Spiez
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.3.050.856-2
UID/MWST
CHE-207.964.555
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Realisierung von Energieproduktions- und Verteilanlagen. Sie bezweckt zudem die Produktion, Verteilung und den Verkauf von Energie und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie ist befugt, sich an andern Unternehmungen zu beteiligen und alle Operationen industrieller, kommerzieller, finanzieller und sonstiger Art durchzuführen, die unmittelbar oder mittelbar der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes dienen können.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 31.05.2011 | 22.06.2014 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: WEV Spiez AG
Publikationsnummer: 1568837, Handelsregister-Amt Bern, (36)
WEV Spiez AG, in Spiez, CHE-207.964.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987679). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BKW Energie AG, in Bern (CHE-103.258.498), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 987679, Handelsregister-Amt Bern, (36)
WEV Spiez AG, in Spiez, CH-036.3.050.856-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocherhans, Stefan, von Wängi, in Spiez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Franz, von Lützelflüh, in Oppligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicklas, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenzikofer, Klaus, von Niederhünigen, in Einigen (Spiez), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Andreas, von Ochlenberg, in Rubigen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Manuel, von Thunstetten, in Pieterlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Thomas, von Mühleberg, in Rapperswil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchi, Gilles Jean-Luc André, von Guttet-Feschel, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6862042, Handelsregister-Amt Bern, (36)
WEV Spiez AG, in Spiez, CH-036.3.050.856-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6693094).
Statutenänderung:
02.07.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menetrey, Daniel, von Champvent, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, André, von Lutzenberg, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Lützelflüh, in Oppligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicklas, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.